KARL GRANDL
Informe ejecutivo de KARL GRANDL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KARL GRANDL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLOSEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 27/01/2020 | 30/12/2021 |
SOLOSEGUR CORREDURIA DE SEGUROS SL | Apoderado Solidario | 10/03/2020 | 30/12/2021 |
VINCULACIONES DE KARL GRANDL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KARL GRANDL
Empresa: WEFOX SPAIN CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado Solidario
- Costa Leo Juan Antonio
- Karl Grandl
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Anastasios Chatzimichailidis
- Karl Grandl
- Milan Veskovic
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24388 , F 7, S 8, H B 31736, I/A 14 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: WEFOX SPAIN CORREDURIA DE SEGUROS SL
Apoderado Solidario
- Costa Leo Juan Antonio
- Garcia Ibañez Francisco Javier
- Karl Grandl
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22055 , F 98, S 8, H B 31736, I/A 13 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-08
Empresa: SOLOSEGUR SL CORREDURIA DE SEGUROS
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Anastasios Chatzimichailidis
- Karl Grandl
- Milan Veskovic
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22055 , F 97, S 8, H B 31736, I/A 12 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Información de KARL GRANDL
Mostramos los datos de KARL GRANDL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KARL GRANDL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos