KARIM MD RAZAUL
Informe ejecutivo de KARIM MD RAZAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KARIM MD RAZAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEW WAVE TECNOLOGY SL | Apoderado | 12/04/2019 | |
MOVILTABLEX MADRID SL | Socio Unico | 08/01/2016 | |
IBAST TRADE INT'L SL | Socio Unico | 05/11/2013 | |
IBAST TRADE INT'L SL | Administrador Unico | 05/11/2013 |
VINCULACIONES DE KARIM MD RAZAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KARIM MD RAZAUL
Empresa: NEW WAVE TECNOLOGY SL
Apoderado
- Karim Md Razaul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33836 , F 77, S 8, H M 608940, I/A 8 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-77-28
Empresa: MOVILTABLEX MADRID SL
Nuevo Socio Único
- Karim Md Razaul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29889 , F 100, S 8, H M 537888, I/A 4 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-28
Empresa: IBAST TRADE INT'L SL
Administrador Unico
- Karim Md Razaul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31453 , F 121, S 8, H M 566148, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Empresa: IBAST TRADE INT'L SL
Socio Único
- Karim Md Razaul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31453 , F 121, S 8, H M 566148, I/A 1 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-28
Información de KARIM MD RAZAUL
Mostramos los datos de KARIM MD RAZAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KARIM MD RAZAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos