KAPAUN MARKUS
Informe ejecutivo de KAPAUN MARKUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE KAPAUN MARKUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAHLE BEHR SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 04/08/2021 | |
MAHLE HOLDING ESPAÑA SL | Administrador Mancomunado | 12/07/2019 |
VINCULACIONES DE KAPAUN MARKUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KAPAUN MARKUS
Empresa: MAHLE BEHR SPAIN SA
Consejero
- Kapaun Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3279 , F 225, S 8, H T 42593, I/A 63 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-43
Empresa: MAHLE ELECTRONICS SL
Consejero
- Kapaun Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823 , F 183, S 8, H CU 1013, I/A 44 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-16
Empresa: MAHLE SMARTBIKE SYSTEMS SL
Administrador Mancomunado
- Kapaun Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 499 , F 55, S 8, H P 7461, I/A 23 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-34
Empresa: MAHLE BEHR SPAIN SA
Consejero
- Kapaun Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3279 , F 151, S 8, H T 42593, I/A 53 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-43
Empresa: MAHLE BEHR SPAIN SA
Consejero
- Kapaun Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3279 , F 151, S 8, H T 42593, I/A 53 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-43
Empresa: MAHLE BEHR SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Kapaun Markus
- Lorenz Land Stefan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 136, S 8, H T 42593, I/A 47 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-43
Empresa: MAHLE EBIKEMOTION SL
Administrador Mancomunado
- Kapaun Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 474 , F 73, S 8, H P 7461, I/A 6 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-34
Empresa: MAHLE BEHR SPAIN SA
Consejero
- Kapaun Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3155 , F 134, S 8, H T 42593, I/A 40 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-43
Empresa: MAHLE HOLDING ESPAÑA SL
Administrador Mancomunado
- Kapaun Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 223, S 8, H T 45918, I/A 13 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-43
Empresa: MAHLE ELECTRONICS SL
Consejero
- Kapaun Markus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756 , F 32, S 8, H CU 1013, I/A 25 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-16
Información de KAPAUN MARKUS
Mostramos los datos de KAPAUN MARKUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KAPAUN MARKUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos