KANNOR ALEXANDER
Informe ejecutivo de KANNOR ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KANNOR ALEXANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAANDAN JAIN IBERICA SL | Consejero | 06/07/2023 | |
NAANDAN JAIN IBERICA SL | Presidente | 06/07/2023 | |
RIVULIS IRRIGATION SL | Apoderado Mancomunado | 18/02/2020 | |
RIVULIS IRRIGATION SL | Apoderado Mancomunado | 02/09/2014 |
VINCULACIONES DE KANNOR ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KANNOR ALEXANDER
Empresa: RIVULIS IRRIGATION SL
Administrador Unico
- Kannor Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 23885, I/A 22 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-13
Empresa: NAANDAN JAIN IBERICA SL
Apoderado Solidario
Consejero
- Kannor Alexander
Presidente
- Kannor Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 118, S 8, H AL 10704, I/A 68 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-04
Empresa: RIVULIS IRRIGATION SL
Apoderado Mancomunado
- Ciudad Ceprian Carlos
- Ezra Eran
- Kannor Alexander
- Klapholz Richard
- Ossmy Eran
- Portabella Sendra Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 156, S 8, H CR 23885, I/A 13 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-13
Empresa: RIVULIS IRRIGATION SL
Administrador Unico
- Kannor Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 113, S 8, H CR 23885, I/A 9 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-13
Empresa: RIVULIS IRRIGACION SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 586 , F 110, S 8, H CR 23885, I/A 3 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-175-13
Información de KANNOR ALEXANDER
Mostramos los datos de KANNOR ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KANNOR ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos