KANG BENJAMIN
Informe ejecutivo de KANG BENJAMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KANG BENJAMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAJORCA BOAT TOURS SL | Socio Unico | 15/05/2019 | |
BOATINO MALLORCA SL | Socio Unico | 10/06/2013 | |
BOATINO MALLORCA SL | Administrador Unico | 10/06/2013 |
VINCULACIONES DE KANG BENJAMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KANG BENJAMIN
Empresa: MAJORCA BOAT TOURS SL
Administrador Unico
- Kang Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 224, S 8, H PM 77165, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-07
Empresa: MAJORCA BOAT TOURS SL
Administrador Unico
- Kang Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 224, S 8, H PM 77165, I/A 3 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-07
Empresa: MAJORCA BOAT TOURS SL
Nuevo Socio Único
- Kang Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 224, S 8, H PM 77165, I/A 3 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-07
Empresa: BOATINO MALLORCA SL
Administrador Unico
- Kang Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 102, S 8, H PM 71946, I/A 1 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-07
Empresa: BOATINO MALLORCA SL
Socio Único
- Kang Benjamin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2538 , F 102, S 8, H PM 71946, I/A 1 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-07
Información de KANG BENJAMIN
Mostramos los datos de KANG BENJAMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KANG BENJAMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos