KAMAL KHER ALLAH TAHA
Informe ejecutivo de KAMAL KHER ALLAH TAHA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KAMAL KHER ALLAH TAHA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO TRAUMATOLOGICO Y CIRUGIA ORTOPEDICA DR KHER SL | Administrador Solidario | 23/12/2022 |
VINCULACIONES DE KAMAL KHER ALLAH TAHA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KAMAL KHER ALLAH TAHA
Administrador Unico
- Kamal Kher Allah Taha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23958 , F 60, S 8, H B 64058, I/A 9 N (08/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-08
Administrador Solidario
- Garreta Guixa Montserrat
- Kamal Kher Allah Taha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20642 , F 193, S 8, H B 8278, I/A 8 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Administrador
- Kamal Kher Allah Taha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20642 , F 193, S 8, H B 8278, I/A 8 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Administrador Unico
- Kamal Kher Allah Taha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23958 , F 60, S 8, H B 64058, I/A 9 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Administrador Unico
- Kamal Kher Allah Taha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23958 , F 59, S 8, H B 64058, I/A 7 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-08
Información de KAMAL KHER ALLAH TAHA
Mostramos los datos de KAMAL KHER ALLAH TAHA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KAMAL KHER ALLAH TAHA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos