KALAWSKI EVA M
Informe ejecutivo de KALAWSKI EVA M
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KALAWSKI EVA M
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA | Consejero | 04/07/2019 | |
BERING IV CONGELADOS SL | Consejero | 28/06/2019 |
VINCULACIONES DE KALAWSKI EVA M
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KALAWSKI EVA M
Empresa: GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520, L 2520, F 109, S 8, H PO 26598, I/A 38 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-36
Empresa: BERING IV CONGELADOS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38543 , F 194, S 8, H M 685471, I/A 6 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Consejero
- Kalawski Eva M
- Sigler Mary Ann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21743 , F 110, S 8, H M 146752, I/A 50 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Consejero
- Kalawski Eva M
- Sigler Mary Ann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21743 , F 109, S 8, H M 146752, I/A 47 (24/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-28
Información de KALAWSKI EVA M
Mostramos los datos de KALAWSKI EVA M que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KALAWSKI EVA M, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos