KAISER PATRICIA
Informe ejecutivo de KAISER PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE KAISER PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWSANZIO SL | Socio Unico | 27/12/2021 | |
CANOA CAPITAL SL | Administrador Unico | 28/05/2019 | |
NEWSANZIO SL | Administrador Unico | 15/02/2017 |
VINCULACIONES DE KAISER PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KAISER PATRICIA
Empresa: NEWSANZIO SL
Socio Único
- Kaiser Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 225, S 8, H PM 50414, I/A 8 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-07
Empresa: CANOA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Kaiser Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705 , F 37, S 8, H PM 81258, I/A 2 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-07
Empresa: NEWSANZIO SL
Administrador Unico
- Kaiser Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 224, S 8, H PM 50414, I/A 5 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-07
Empresa: ANTIK FENIX SL
Liquidador
- Kaiser Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 177, S 8, H PM 61992, I/A 5 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07
Empresa: ANTIK FENIX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2343 , F 177, S 8, H PM 61992, I/A 5 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-07
Empresa: NEWSANZIO SL
Administrador Unico
- Kaiser Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 223, S 8, H PM 50414, I/A 4 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-07
Información de KAISER PATRICIA
Mostramos los datos de KAISER PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KAISER PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos