KAHIL BARAIBAR RAWI JORGE
Informe ejecutivo de KAHIL BARAIBAR RAWI JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KAHIL BARAIBAR RAWI JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANGIMEN HOLDING INVESTMENT SL | Socio Unico | 06/02/2023 | |
ANGIMEN HOLDING INVESTMENT SL | Administrador Unico | 06/02/2023 | |
CHANTEMERLE DEL MAR SL | Administrador Unico | 18/05/2017 |
VINCULACIONES DE KAHIL BARAIBAR RAWI JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KAHIL BARAIBAR RAWI JORGE
Empresa: ANGIMEN HOLDING INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Kahil Baraibar Rawi Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 793, F 21, S 8, H MA 25786, I/A 6 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-29
Empresa: ANGIMEN HOLDING INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Kahil Baraibar Rawi Jorge
- Kahil Monserrate Alejandra Mariam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 793, F 21, S 8, H MA 25786, I/A 6 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-29
Empresa: ANGIMEN HOLDING INVESTMENT SL
Socio Único
- Kahil Baraibar Rawi Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 793, F 21, S 8, H MA 25786, I/A 6 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-29
Empresa: CHANTEMERLE DEL MAR SL
Administrador Unico
- Kahil Baraibar Rawi Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622, L 4529, F 121, S 8, H MA139742, I/A 1 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-29
Empresa: CHANTEMERLE DEL MAR SL
Socio Único
- Kahil Baraibar Rawi Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622, L 4529, F 121, S 8, H MA139742, I/A 1 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-29
Empresa: ANGIMEN HOLDING INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Kahil Baraibar Rawi Jorge
- Kahil Monserrate Alejandra Mariam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 793, F 20, S 8, H MA 25786, I/A 4 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-29
Empresa: ANGIMEN HOLDING INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Kahil Baraibar Rawi Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 793, F 20, S 8, H MA 25786, I/A 4 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-29
Empresa: ANGIMEN HOLDING INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Kahil Baraibar Rawi Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 793, F 20, S 8, H MA 25786, I/A 3 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-29
Empresa: ANGIMEN HOLDING INVESTMENT SL
Administrador Solidario
- Kahil Baraibar Rawi Jorge
- Novis Maria Cristina Monserrate
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1880, L 793, F 20, S 8, H MA 25786, I/A 3 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-29
Información de KAHIL BARAIBAR RAWI JORGE
Mostramos los datos de KAHIL BARAIBAR RAWI JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KAHIL BARAIBAR RAWI JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos