KADDUR MATEO ABDELKRIN
Informe ejecutivo de KADDUR MATEO ABDELKRIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KADDUR MATEO ABDELKRIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPLICE TELECOMUNICACIONES SL | Socio Unico | 15/03/2017 | |
SPLICE TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 15/03/2017 | |
YELL PUBLIMEDIA SL | Socio Unico | 02/01/2015 | |
YELL PUBLIMEDIA SL | Administrador Unico | 02/01/2015 | |
YELLOW PUBLICACIONES SL | Socio Unico | 09/11/2012 | |
YELLOW PUBLICACIONES SL | Administrador Unico | 09/11/2012 |
VINCULACIONES DE KADDUR MATEO ABDELKRIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KADDUR MATEO ABDELKRIN
Empresa: SPLICE TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Kaddur Mateo Abdelkrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5602, L 4509, F 108, S 8, H MA138718, I/A 1 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-29
Empresa: SPLICE TELECOMUNICACIONES SL
Socio Único
- Kaddur Mateo Abdelkrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5602, L 4509, F 108, S 8, H MA138718, I/A 1 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-29
Empresa: YELL PUBLIMEDIA SL
Administrador Unico
- Kaddur Mateo Abdelkrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354, L 4261, F 71, S 8, H MA126192, I/A 1 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-29
Empresa: YELL PUBLIMEDIA SL
Socio Único
- Kaddur Mateo Abdelkrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5354, L 4261, F 71, S 8, H MA126192, I/A 1 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-29
Empresa: YELLOW PUBLICACIONES SL
Administrador Unico
- Kaddur Mateo Abdelkrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5066, L 3973, F 220, S 8, H MA115633, I/A 1 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-29
Empresa: YELLOW PUBLICACIONES SL
Socio Único
- Kaddur Mateo Abdelkrin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5066, L 3973, F 220, S 8, H MA115633, I/A 1 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-29
Información de KADDUR MATEO ABDELKRIN
Mostramos los datos de KADDUR MATEO ABDELKRIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KADDUR MATEO ABDELKRIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos