KABALT PETRONELLA HENDRIK JACOBUS
Informe ejecutivo de KABALT PETRONELLA HENDRIK JACOBUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE KABALT PETRONELLA HENDRIK JACOBUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOODZ PUERTO MARINA SL | Administrador Unico | 24/07/2023 | |
MOODZ PUERTO MARINA SL | Socio Unico | 24/07/2023 | |
VELVET ROSE INVESTS SL | Socio Unico | 05/10/2020 | |
TRINITY TRIANGLE INVEST SL | Administrador Solidario | 05/03/2020 | |
LUXURY RENTALS PUERTO MARINA SL | Administrador Solidario | 24/07/2019 |
VINCULACIONES DE KABALT PETRONELLA HENDRIK JACOBUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KABALT PETRONELLA HENDRIK JACOBUS
Empresa: MOODZ PUERTO MARINA SL
Administrador Unico
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6378, L 5286, F 119, S 8, H MA175963, I/A 1 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Empresa: MOODZ PUERTO MARINA SL
Socio Único
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6378, L 5286, F 119, S 8, H MA175963, I/A 1 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-29
Empresa: VELVET ROSE INVESTS SL
Administrador Unico
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 200, S 8, H MA154964, I/A 4 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: VELVET ROSE INVESTS SL
Administrador Unico
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 200, S 8, H MA154964, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-29
Empresa: VELVET ROSE INVESTS SL
Administrador Solidario
- Grifhorst Ruby
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 200, S 8, H MA154964, I/A 3 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-29
Empresa: VELVET ROSE INVESTS SL
Socio Único
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 200, S 8, H MA154964, I/A 2 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-29
Empresa: TRINITY TRIANGLE INVEST SL
Administrador Solidario
- Engels Cornelia
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5928, L 4835, F 48, S 8, H MA155111, I/A 1 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-29
Empresa: VELVET ROSE INVESTS SL
Administrador Solidario
- Grifhorst Ruby
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5925, L 4832, F 199, S 8, H MA154964, I/A 1 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-29
Empresa: LUXURY RENTALS PUERTO MARINA SL
Administrador Solidario
- Emmers Lummina Geertruida
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 191, S 8, H MA112774, I/A 3 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-29
Empresa: LUXURY RENTALS PUERTO MARINA SL
Administrador Unico
- Kabalt Petronella Hendrik Jacobus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4986, L 3893, F 191, S 8, H MA112774, I/A 3 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-29
VER MAS ACTOS
Información de KABALT PETRONELLA HENDRIK JACOBUS
Mostramos los datos de KABALT PETRONELLA HENDRIK JACOBUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KABALT PETRONELLA HENDRIK JACOBUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos