JUTTA KAUFNER
Informe ejecutivo de JUTTA KAUFNER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUTTA KAUFNER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADMINISTRACIONES MALGRAT SL | Administrador Unico | 14/03/2017 |
VINCULACIONES DE JUTTA KAUFNER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUTTA KAUFNER
Empresa: RUN NAUTIC SL
Liquidador
- Jutta Kaufner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33425 , F 218, S 8, H B 226028, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
Empresa: RUN NAUTIC SL
Administrador
- Jutta Kaufner
Liquidador
- Jutta Kaufner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33425 , F 218, S 8, H B 226028, I/A 2 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
Empresa: ADMINISTRACIONES MALGRAT SL
Administrador Unico
- Jutta Kaufner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25569 , F 154, S 8, H B 90619, I/A 3 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Empresa: ADMINISTRACIONES MALGRAT SL
Administrador
- Jutta Kaufner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25569 , F 154, S 8, H B 90619, I/A 3 (14/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-08
Empresa: PRODUCTOS RUN CHART SL
Administrador Unico
- Jutta Kaufner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41723 , F 188, S 8, H B 394680, I/A 2 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
Empresa: PRODUCTOS RUN CHART SL
Administrador Unico
- Jutta Kaufner
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41723 , F 187, S 8, H B 394680, I/A 1 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-08
Información de JUTTA KAUFNER
Mostramos los datos de JUTTA KAUFNER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUTTA KAUFNER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos