JUTGLAR BAULENAS MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de JUTGLAR BAULENAS MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUTGLAR BAULENAS MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLLET 20 SERVEIS IMMOBILIARIS SL | Apoderado | 18/05/2010 | 27/12/2021 |
PAISOS CATALANS HABITATGES SL | Administrador Mancomunado | 29/08/2012 | |
COLLET 20 SERVEIS IMMOBILIARIS SL | Administrador Solidario | 18/05/2010 |
VINCULACIONES DE JUTGLAR BAULENAS MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUTGLAR BAULENAS MARIA DEL PILAR
Empresa: COLLET 20 SERVEIS IMMOBILIARIS SL
Apoderado
- Jutglar Baulenas Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37527 , F 12, S 8, H B 302435, I/A 5 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: PAISOS CATALANS HABITATGES SL
Administrador Mancomunado
- Jutglar Baulenas Maria Del Pilar
- Molina Gallego Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37912 , F 76, S 8, H B 311058, I/A 3 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-08
Empresa: COLLET 20 SERVEIS IMMOBILIARIS SL
Apoderado
- Jutglar Baulenas Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37527 , F 11, S 8, H B 302435, I/A 4 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-08
Empresa: COLLET 20 SERVEIS IMMOBILIARIS SL
Administrador Solidario
- Gomez Balmes Jose
- Jutglar Baulenas Maria Del Pilar
- Molina Gallego Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37527 , F 11, S 8, H B 302435, I/A 3 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-101-08
Información de JUTGLAR BAULENAS MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de JUTGLAR BAULENAS MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUTGLAR BAULENAS MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos