JUSTO JOAQUIN BOTELLA SANCHEZ
Informe ejecutivo de JUSTO JOAQUIN BOTELLA SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUSTO JOAQUIN BOTELLA SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO BUCODENTAL PROTESIS SL | Socio Unico | 08/10/2014 | |
INSTITUTO BUCODENTAL PROTESIS SL | Administrador Unico | 08/10/2014 |
VINCULACIONES DE JUSTO JOAQUIN BOTELLA SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUSTO JOAQUIN BOTELLA SANCHEZ
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL BOTELLA SL
Administrador Unico
- Justo Joaquin Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3073 , F 59, S 8, H MU 85246, I/A 3 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-30
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL BOTELLA SL
Administrador Unico
- Justo Joaquin Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3073 , F 56, S 8, H MU 85246, I/A 1 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-236-30
Empresa: INSTITUTO BUCODENTAL PROTESIS SL
Administrador Unico
- Justo Joaquin Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 98, S 8, H MU 86582, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-30
Empresa: INSTITUTO BUCODENTAL PROTESIS SL
Socio Único
- Justo Joaquin Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3062 , F 98, S 8, H MU 86582, I/A 1 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-30
Empresa: INSTITUTO BUCODENTAL BOTELLA SL
Administrador Unico
- Justo Joaquin Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 146, S 8, H MU 74044, I/A 5 (20/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-30
Empresa: INSTITUTO BUCODENTAL BOTELLA SLP
Socio Único
- Justo Joaquin Botella Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 144, S 8, H MU 74044, I/A 4 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-30
Información de JUSTO JOAQUIN BOTELLA SANCHEZ
Mostramos los datos de JUSTO JOAQUIN BOTELLA SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUSTO JOAQUIN BOTELLA SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos