JUSTICIA HERNANDEZ PABLO
Informe ejecutivo de JUSTICIA HERNANDEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JUSTICIA HERNANDEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUDISMAR SL | Liquidador Unico | 04/01/2019 | |
REENFOKA BACKOFFICE SL | Administrador Unico | 18/06/2013 | |
REENFOKA FOR YOU SL | Administrador Unico | 18/06/2013 | |
REENFOKA SL | Administrador Unico | 18/06/2013 | |
REENFOKA LOGISTICS SL | Administrador Unico | 18/06/2013 | |
REENFOKA TELL ME SL | Administrador Unico | 18/06/2013 |
VINCULACIONES DE JUSTICIA HERNANDEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUSTICIA HERNANDEZ PABLO
Empresa: REENFOKA HELPYOU SL
Administrador Unico
- Justicia Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 204, S 8, H GU 8883, I/A 3 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-19
Empresa: ILUDISMAR SL
Liquidador Unico
- Justicia Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 4, S 8, H GU 8690, I/A 5 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-19
Empresa: ILUDISMAR SL
Administrador Unico
- Justicia Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 567 , F 3, S 8, H GU 8690, I/A 3 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-19
Empresa: REENFOKA SHOPPING YOU SL
Administrador Unico
- Justicia Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 192, S 8, H GU 8881, I/A 3 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-19
Empresa: BUMPHO PROYECT SL
Consejero Delegado
- Justicia Hernandez Pablo
Consejero
- Herrero Pintado Joaquin
- Justicia Hernandez Pablo
- Rodriguez Monasterio Jose Ignacio
- Zaragoza Garcia Angel
Presidente
- Justicia Hernandez Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25882 , F 65, S 8, H M 466542, I/A 4 (28/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28
Empresa: BUMPHO PROYECT SL
Consejero Delegado
- Justicia Hernandez Pablo
Consejero
- Herrero Pintado Joaquin
- Justicia Hernandez Pablo
- Rodriguez Monasterio Jose Ignacio
- Zaragoza Garcia Angel
Presidente
- Justicia Hernandez Pablo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25882 , F 64, S 8, H M 466542, I/A 3 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-28
Empresa: BUMPHO PROYECT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25882 , F 64, S 8, H M 466542, I/A 3 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-28
Empresa: BUMPHO PROYECT SL
Consejero
- Justicia Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25882 , F 64, S 8, H M 466542, I/A 2 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: DBM LOGISTICS & MAIL SERVICES SL
Administrador Unico
- Justicia Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 329 , F 69, S 8, H GU 3421, I/A A (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-19
Empresa: REENFOKA TELL ME SL
Administrador Unico
- Justicia Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 213, S 8, H GU 8885, I/A 1 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-19
VER MAS ACTOS
Información de JUSTICIA HERNANDEZ PABLO
Mostramos los datos de JUSTICIA HERNANDEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUSTICIA HERNANDEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos