JUSTE MENCHACA ESTEFANIA MAHE
Informe ejecutivo de JUSTE MENCHACA ESTEFANIA MAHE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUSTE MENCHACA ESTEFANIA MAHE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAVATA SPORTWEAR SL | Administrador Unico | 11/01/2010 | |
DAVATA SPORTWEAR SL | Socio Unico | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE JUSTE MENCHACA ESTEFANIA MAHE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUSTE MENCHACA ESTEFANIA MAHE
Empresa: JORESMA INVERSIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Juste Menchaca Estefania Mahe
- Juste Menchaca Jorge Antonio
- Juste Menchaca Maria Vanessa
Consejero
- Juste Menchaca Estefania Mahe
- Juste Menchaca Jorge Antonio
- Juste Menchaca Maria Vanessa
Presidente
- Juste Menchaca Estefania Mahe
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 357095, I/A 3 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: DAVATA SPORTWEAR SL
Socio Único
- Juste Menchaca Estefania Mahe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24809 , F 44, S 8, H M 446524, I/A 3 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-16-28
Empresa: DAVATA SPORTWEAR SL
Administrador Unico
- Juste Menchaca Estefania Mahe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24809 , F 44, S 8, H M 446524, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Empresa: DAVATA SPORTWEAR SL
Administrador Mancomunado
- Auersperg Cecile
- Juste Menchaca Estefania Mahe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24809 , F 44, S 8, H M 446524, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de JUSTE MENCHACA ESTEFANIA MAHE
Mostramos los datos de JUSTE MENCHACA ESTEFANIA MAHE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUSTE MENCHACA ESTEFANIA MAHE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos