JURADO VELIZ GLORIA ISABEL
Informe ejecutivo de JURADO VELIZ GLORIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JURADO VELIZ GLORIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVOGO SL | Apoderado Solidario | 13/04/2009 |
VINCULACIONES DE JURADO VELIZ GLORIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO VELIZ GLORIA ISABEL
Empresa: NOVOGO SL
Administrador Mancomunado
- Jurado Veliz Gloria Isabel
- Losada Novoa Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19894 , F 14, S 8, H M 154389, I/A 8 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Empresa: OBANOLO SL
Administrador Unico
- Jurado Veliz Gloria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19734 , F 96, S 8, H M 347279, I/A 6 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-28
Empresa: CALBUCO SL
Administrador Unico
- Jurado Veliz Gloria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7826 , F 223, S 8, H M 126480, I/A 9 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Empresa: NOVOGO SL
Apoderado Solidario
- Garcia Losada Antonio- Jose
- Jurado Veliz Gloria Isabel
- Losada Novoa Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19894 , F 13, S 8, H M 154389, I/A 6 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-28
Empresa: NOVOGO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Losada Antonio- Jose
- Jurado Veliz Gloria Isabel
- Losada Novoa Clotilde
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19894 , F 13, S 8, H M 154389, I/A 5 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-74-28
Información de JURADO VELIZ GLORIA ISABEL
Mostramos los datos de JURADO VELIZ GLORIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO VELIZ GLORIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos