JURADO UBEDA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de JURADO UBEDA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JURADO UBEDA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEERMAD EXPERIENCE SL | Administrador Unico | 01/03/2024 | |
MADRID ALFA MARKET SL | Administrador Unico | 16/04/2021 | |
RUTAS A TU AIRE SL | Administrador Solidario | 29/10/2010 |
VINCULACIONES DE JURADO UBEDA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO UBEDA JOSE MANUEL
Empresa: BEERMAD EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Jurado Ubeda Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46472 , F 210, S 8, H M 816039, I/A 1 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Empresa: MADRID ALFA MARKET SL
Administrador Unico
- Jurado Ubeda Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 4, S 8, H M 583826, I/A 4 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Empresa: MADRID ALFA MARKET SL
Administrador Unico
- Jurado Ubeda Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 4, S 8, H M 583826, I/A 3 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Empresa: MADRID ALFA MARKET SL
Administrador Unico
- Jurado Ubeda Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32435 , F 4, S 8, H M 583826, I/A 2 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-28
Empresa: RUTAS A TU AIRE SL
Administrador Solidario
- Berzosa Alonso Martinez Enrique
- Bravo Alvarez Jose Antonio
- Jurado Ubeda Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28204 , F 77, S 8, H M 508007, I/A 1 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Información de JURADO UBEDA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de JURADO UBEDA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO UBEDA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos