JURADO SANCHEZ MANUEL
Informe ejecutivo de JURADO SANCHEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JURADO SANCHEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAMER SYSTEMS IBERICA SL | Socio Unico | 04/10/2019 | |
TRAMER SYSTEMS IBERICA SL | Administrador Unico | 04/10/2019 | |
TRAMER SYSTEMS SL | Socio Unico | 23/05/2016 | |
TRAMER SYSTEMS SL | Administrador Unico | 23/05/2016 | |
SOLID SYSTEM CAT. FRANCE SL | Apoderado | 05/06/2012 | |
PROMOCIONES Y TECNICAS MAJUSA SL | Liquidador | 24/05/2011 |
VINCULACIONES DE JURADO SANCHEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO SANCHEZ MANUEL
Empresa: TRAMER SYSTEMS IBERICA SL
Administrador Unico
- Jurado Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2327 , F 108, S 8, H CA 55577, I/A 1 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-11
Empresa: TRAMER SYSTEMS IBERICA SL
Socio Único
- Jurado Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2327 , F 108, S 8, H CA 55577, I/A 1 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-11
Empresa: TRAMER SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Jurado Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 134, S 8, H CA 49834, I/A 1 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-11
Empresa: TRAMER SYSTEMS SL
Socio Único
- Jurado Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2198 , F 134, S 8, H CA 49834, I/A 1 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-11
Empresa: SOLID SYSTEM CAT. FRANCE SL
Apoderado
- Jurado Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43201 , F 166, S 8, H B 426674, I/A 2 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-08
Empresa: PROMOCIONES Y TECNICAS MAJUSA SL
Liquidador
- Jurado Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 159, S 8, H CA 30814, I/A 3 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-11
Empresa: PROMOCIONES Y TECNICAS MAJUSA SL
Administrador Unico
- Jurado Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 159, S 8, H CA 30814, I/A 3 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-11
Empresa: CONSTRUCCIONES PEREA GONZALEZ SL
Apoderado Solidario
- Jurado Sanchez Manuel
- Jurado Vega Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1873 , F 86, S 8, H CA 36015, I/A 4 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-27-11
Consejero
- Cañete Rolloso Jacinto
- Garcia Sarasa Cristina
- Jurado Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1894 , F 50, S 8, H CA 36975, I/A 4 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-11
Información de JURADO SANCHEZ MANUEL
Mostramos los datos de JURADO SANCHEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO SANCHEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos