JURADO RIVERA ANTONIO
Informe ejecutivo de JURADO RIVERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JURADO RIVERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVISUR COSTA DEL SOL SL | Consejero | 19/03/2009 | 25/11/2020 |
NAVISUR COSTA DEL SOL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/03/2009 | 25/11/2020 |
NAVISUR COSTA DEL SOL SL | Presidente | 19/03/2009 | 25/11/2020 |
ACRISTALAMIENTOS ERAUSQUIN MALAGA SA | Apoderado Mancomunado | 26/12/2014 | |
ACRISTALAMIENTOS Y VIDRIOS DEL SUR SA | Presidente | 25/06/2009 | |
ACRISTALAMIENTOS Y VIDRIOS DEL SUR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 25/06/2009 | |
ACRISTALAMIENTOS Y VIDRIOS DEL SUR SA | Consejero | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE JURADO RIVERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO RIVERA ANTONIO
Empresa: NAVISUR COSTA DEL SOL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Jurado Rivera Antonio
- Sanchez Gomez Jose
- Zamora Fernandez Indalecio
Consejero
- Jurado Rivera Antonio
- Sanchez Gomez Jose
- Zamora Fernandez Indalecio
Presidente
- Jurado Rivera Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4625, L 3533, F 87, S 8, H MA100789, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-29
Empresa: ACRISTALAMIENTOS ERAUSQUIN MALAGA SA
Apoderado Mancomunado
- Jurado Rivera Antonio
- Sanchez Gomez Jose
- Zamora Fernandez Indalecio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5089, L 3996, F 155, S 8, H MA 9698, I/A 20 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-29
Consejero Delegado Mancomunado
- Jurado Rivera Antonio
- Sanchez Gomez Jose
- Zamora Fernandez Indalecio
Consejero
- Jurado Rivera Antonio
- Sanchez Gomez Jose
- Zamora Fernandez Indalecio
Presidente
- Jurado Rivera Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3647, L 2558, F 24, S 8, H MA 72802, I/A 4 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-29
Empresa: NAVISUR COSTA DEL SOL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Jurado Rivera Antonio
- Sanchez Gomez Jose
- Zamora Fernandez Indalecio
Consejero
- Jurado Rivera Antonio
- Sanchez Gomez Jose
- Zamora Fernandez Indalecio
Presidente
- Jurado Rivera Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4625, L 3533, F 85, S 8, H MA100789, I/A 1 (19/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Información de JURADO RIVERA ANTONIO
Mostramos los datos de JURADO RIVERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO RIVERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos