JURADO MARTINEZ MARIA
Informe ejecutivo de JURADO MARTINEZ MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JURADO MARTINEZ MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEU COR ESPA SL | Administrador Unico | 25/09/2019 | |
ESTUDIO INGENIERIA R JURADO SL | Administrador Unico | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE JURADO MARTINEZ MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO MARTINEZ MARIA
Empresa: NEU COR ESPA SL
Administrador Unico
- Jurado Martinez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 175, S 8, H CO 40108, I/A 3 (25/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-14
Empresa: SERVICIOS DE INGESA SL
Administrador Unico
- Jurado Martinez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 122, S 8, H CO 7069, I/A 9 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-14
Empresa: ESTUDIO INGENIERIA R JURADO SL
Administrador Unico
- Jurado Martinez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 115, S 8, H CO 11392, I/A 4 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-14
Empresa: SERVICIOS DE INGESA SL
Administrador Unico
- Jurado Martinez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 121, S 8, H CO 7069, I/A 8 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-14
Información de JURADO MARTINEZ MARIA
Mostramos los datos de JURADO MARTINEZ MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO MARTINEZ MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos