JURADO GRANADO GERMAN ANDRES
Informe ejecutivo de JURADO GRANADO GERMAN ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JURADO GRANADO GERMAN ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEST QUALITY HOTELS SL | Apoderado | 30/09/2024 | |
MURO CLUB SL | Apoderado | 12/02/2016 | |
HOTEL SARAH SL | Apoderado | 11/08/2015 | |
BQ CLUBS SL | Apoderado | 23/04/2015 | |
HOTEL CLUMBA SL | Apoderado | 06/05/2014 | |
SOBRINOS DE ROBAINA SL | Apoderado | 14/04/2010 | |
HOTELES ESPLAI SL | Apoderado | 24/03/2010 |
VINCULACIONES DE JURADO GRANADO GERMAN ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO GRANADO GERMAN ANDRES
Empresa: BEST QUALITY HOTELS SL
Apoderado
- Jurado Granado German Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100874, I/A 2 (30/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-07
Empresa: VIAJES SIDETOURS SA
Apoderado Solidario
- Gaspar Saludas Jordi
- Gaspar Saludas Jordi
- Gaspar Saludas Jordi
- Gonzalez Rengel Francisco Javier
- Jurado Granado German Andres
- Jurado Granado German Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 11141, I/A 54 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-07
Empresa: MURO CLUB SL
Apoderado
- Jurado Granado German Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2439 , F 36, S 8, H PM 9419, I/A 14 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-07
Empresa: HOTEL SARAH SL
Apoderado
- Jurado Granado German Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589 , F 28, S 8, H PM 72969, I/A 5 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-07
Empresa: BQ CLUBS SL
Apoderado
- Jurado Granado German Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 21, S 8, H PM 76131, I/A 3 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-07
Empresa: HOTEL CLUMBA SL
Apoderado
- Jurado Granado German Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 84, S 8, H PM 73857, I/A 3 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-07
Empresa: SOBRINOS DE ROBAINA SL
Apoderado
- Jurado Granado German Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2302 , F 98, S 8, H PM 59897, I/A 3 (14/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-07
Empresa: HOTELES ESPLAI SL
Apoderado
- Jurado Granado German Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1466 , F 208, S 8, H PM 16538, I/A 8 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-07
Información de JURADO GRANADO GERMAN ANDRES
Mostramos los datos de JURADO GRANADO GERMAN ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO GRANADO GERMAN ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos