JURADO GIMENEZ NOELIA
Informe ejecutivo de JURADO GIMENEZ NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JURADO GIMENEZ NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MY OPTICA ARENSE SL | REPR.143 RRM | 12/11/2020 | |
GBR OPTICAS 2009 SL | REPR.143 RRM | 10/11/2020 | |
ARENSE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 27/04/2015 |
VINCULACIONES DE JURADO GIMENEZ NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO GIMENEZ NOELIA
Empresa: MY OPTICA ARENSE SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Jurado Gimenez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46441 , F 2, S 8, H B 520123, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Empresa: MY OPTICA ARENSE SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Jurado Gimenez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46441 , F 2, S 8, H B 520123, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Empresa: GBR OPTICAS 2009 SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Jurado Gimenez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41250 , F 53, S 8, H B 378649, I/A 4 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Empresa: GBR OPTICAS 2009 SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Jurado Gimenez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41250 , F 53, S 8, H B 378649, I/A 4 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Empresa: MY OPTICA ARENSE SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Jurado Gimenez Noelia
- Jurado Pardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46441 , F 1, S 8, H B 520123, I/A 1 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-08
Empresa: ARENSE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Gimenez Blasco Herminia
- Jurado Gimenez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37470 , F 17, S 8, H B 309980, I/A 6 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-08
Empresa: GBR OPTICAS 2009 SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Jurado Gimenez Noelia
- Jurado Pardo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41250 , F 49, S 8, H B 378649, I/A 1 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-08
Empresa: NOELIA Y RICHARD INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Jurado Gimenez Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41196 , F 103, S 8, H B 378469, I/A 1 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-08
Información de JURADO GIMENEZ NOELIA
Mostramos los datos de JURADO GIMENEZ NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO GIMENEZ NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos