JURADO CARNICERO JOSE
Informe ejecutivo de JURADO CARNICERO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JURADO CARNICERO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO JURADO NIGORRA SL | Apoderado | 16/05/2011 |
VINCULACIONES DE JURADO CARNICERO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO CARNICERO JOSE
Empresa: JOSE JURADO SA
Administrador Solidario
- Jurado Carnicero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16098 , F 110, S 8, H M 96585, I/A 31 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Empresa: JOSE JURADO SA
Administrador Solidario
- Jurado Carnicero Jose
- Jurado Nigorra Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16098 , F 109, S 8, H M 96585, I/A 28 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Empresa: INMOBILIARIA JURADO SA
Apoderado
- Jurado Carnicero Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923 , F 78, S 8, H M 96886, I/A 15 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: INMOBILIARIA JURADO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jurado Carnicero Jose
- Jurado Nigorra Alfonso
- Jurado Nigorra Margarita
Consejero
- Jurado Carnicero Jose
- Jurado Nigorra Alfonso
- Jurado Nigorra Margarita
Presidente
- Jurado Carnicero Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923 , F 77, S 8, H M 96886, I/A 14 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Empresa: INMOBILIARIA JURADO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Jurado Carnicero Jose
- Jurado Nigorra Alfonso
- Jurado Nigorra Margarita
Consejero
- Jurado Carnicero Jose
- Jurado Nigorra Alfonso
- Jurado Nigorra Margarita
Presidente
- Jurado Carnicero Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923 , F 77, S 8, H M 96886, I/A 13 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Empresa: INMOBILIARIA JURADO SA
Administrador Mancomunado
- Jurado Carnicero Jose
- Jurado Nigorra Alfonso
- Jurado Nigorra Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923 , F 77, S 8, H M 96886, I/A 13 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-23-28
Empresa: INMOBILIARIA JURADO SA
Administrador Mancomunado
- Jurado Carnicero Jose
- Jurado Nigorra Alfonso
- Jurado Nigorra Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5923 , F 76, S 8, H M 96886, I/A 12 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
Información de JURADO CARNICERO JOSE
Mostramos los datos de JURADO CARNICERO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO CARNICERO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos