JURADO ATIENZA AGUSTIN
Informe ejecutivo de JURADO ATIENZA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JURADO ATIENZA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PULSAR SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado | 29/02/2012 | 04/02/2019 |
COFRATEL NETWORKING SL | Administrador Unico | 07/02/2011 | 06/11/2017 |
PULSAR SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES SL | Presidente | 27/01/2011 | |
PULSAR SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES SL | Consejero Delegado | 27/01/2011 | |
PULSAR SERVICIOS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES SL | Consejero | 27/01/2011 |
VINCULACIONES DE JURADO ATIENZA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JURADO ATIENZA AGUSTIN
Empresa: COFRATEL NETWORKING SL
Administrador Unico
- Jurado Atienza Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28502 , F 83, S 8, H M 513133, I/A A (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-28
Apoderado
- Jurado Atienza Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16236 , F 145, S 8, H M 275487, I/A 7 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Empresa: COFRATEL NETWORKING SL
Administrador Unico
- Jurado Atienza Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28502 , F 82, S 8, H M 513133, I/A 1 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
Consejero Delegado
- Jurado Atienza Agustin
Consejero
- Jurado Atienza Agustin
Presidente
- Jurado Atienza Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16236 , F 144, S 8, H M 275487, I/A 4 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Información de JURADO ATIENZA AGUSTIN
Mostramos los datos de JURADO ATIENZA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JURADO ATIENZA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos