JUNYENT GONZALEZ JAIME
Informe ejecutivo de JUNYENT GONZALEZ JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUNYENT GONZALEZ JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FORN ARTESA CATALA SL | Administrador Unico | 05/01/2021 | |
NAUTICA BRAVA SL | Administrador Unico | 18/01/2017 |
VINCULACIONES DE JUNYENT GONZALEZ JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUNYENT GONZALEZ JAIME
Empresa: FORN ARTESA CATALA SL
Administrador Unico
- Junyent Gonzalez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47598 , F 28, S 8, H B 556698, I/A 1 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-08
Empresa: NAUTICA BRAVA SL
Administrador Unico
- Junyent Gonzalez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45731 , F 109, S 8, H B 497150, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
Información de JUNYENT GONZALEZ JAIME
Mostramos los datos de JUNYENT GONZALEZ JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUNYENT GONZALEZ JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos