JUNYENT CALSINA MARIA
Informe ejecutivo de JUNYENT CALSINA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUNYENT CALSINA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UTOPE 7 SL | Administrador Unico | 10/01/2019 | |
GRUPO ILUPE 7 SL | REPR.143 RRM | 10/01/2019 |
VINCULACIONES DE JUNYENT CALSINA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUNYENT CALSINA MARIA
Empresa: SETMOBARNA SA
Liquidador
- Junyent Calsina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 34, S 8, H B 206420, I/A 11 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-08
Empresa: SETMOBARNA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 34, S 8, H B 206420, I/A 11 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-08
Empresa: SETMOBARNA SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Junyent Calsina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32081 , F 33, S 8, H B 206420, I/A 8 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: GRUPO ILUPE 7 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Junyent Calsina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31193 , F 147, S 8, H B 116245, I/A 14 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Empresa: UTOPE 7 SL
Administrador Unico
- Junyent Calsina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31193 , F 123, S 8, H B 116247, I/A 14 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Información de JUNYENT CALSINA MARIA
Mostramos los datos de JUNYENT CALSINA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUNYENT CALSINA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos