JUNQUERA FERREIRO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de JUNQUERA FERREIRO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUNQUERA FERREIRO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELUTS EUFORIA GY SL | Administrador Unico | 24/07/2017 |
VINCULACIONES DE JUNQUERA FERREIRO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUNQUERA FERREIRO MARIA DOLORES
Empresa: PELUTS M. J. 2007 SL
Liquidador
- Junquera Ferreiro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43702 , F 133, S 8, H B 435938, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Empresa: PELUTS M. J. 2007 SL
Administrador Unico
- Junquera Ferreiro Maria Dolores
Liquidador
- Junquera Ferreiro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43702 , F 133, S 8, H B 435938, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Empresa: PELUTS EUFORIA GY SL
Administrador Unico
- Junquera Ferreiro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46035 , F 44, S 8, H B 507428, I/A 1 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-08
Empresa: VET3 2014 SL
Administrador Solidario
- Hueso Garcia Jaime
- Junquera Ferreiro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44136 , F 58, S 8, H B 447741, I/A 2 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-08
Empresa: VET3 2014 SL
Administrador Solidario
- Garcia Perez Alberto
- Hueso Garcia Jaime
- Junquera Ferreiro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44136 , F 57, S 8, H B 447741, I/A 1 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-08
Empresa: PELUTS M. J. 2007 SL
Administrador Unico
- Junquera Ferreiro Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43702 , F 133, S 8, H B 435938, I/A 1 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Información de JUNQUERA FERREIRO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de JUNQUERA FERREIRO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUNQUERA FERREIRO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos