JUNCADELLA PALLEJA JAVIER
Informe ejecutivo de JUNCADELLA PALLEJA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE JUNCADELLA PALLEJA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUNCADELLA PALLEJA JAVIER
Empresa: BAQUEIRA-BERET SA
Consejero
- Jordana Pozas Gonzalbez Jose Antonio
- Juncadella Palleja Javier
- Torres Pladellorens Jose Maria
- Usandizaga Usandizaga Pablo
- Vila Bertran Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 157, S 8, H L 990, I/A 230 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-25
Empresa: BAQUEIRA-BERET SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1346 , F 105, S 8, H L 990, I/A 215 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-25
Empresa: BAQUEIRA-BERET SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1336 , F 181, S 8, H L 990, I/A 197 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-25
Empresa: BAQUEIRA-BERET SA
Consejero
- Juncadella Palleja Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 60 , F 153, S 8, H L 990, I/A 185 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-25
Empresa: BAQUEIRA-BERET SA
Consejero
- Juncadella Palleja Javier
- Serra Calderon Hugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 60 , F 153, S 8, H L 990, I/A 183 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-161-25
Información de JUNCADELLA PALLEJA JAVIER
Mostramos los datos de JUNCADELLA PALLEJA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUNCADELLA PALLEJA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos