JULLIEN GREGORY JEAN MARC
Informe ejecutivo de JULLIEN GREGORY JEAN MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE JULLIEN GREGORY JEAN MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULLIEN GREGORY JEAN MARC
Empresa: OMYA CLARIANA SL
Consejero
- Domingo Gimenez Vidal
- Jullien Gregory Jean Marc
- Moro Terry
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 189, S 8, H Z 63218, I/A 20 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-50
Empresa: OMYA CLARIANA SL
Consejero
- Domingo Gimenez Vidal
- Jullien Gregory Jean Marc
- Moro Terry
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 189, S 8, H Z 63218, I/A 18 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-50
Empresa: OMYA CLARIANA SL
Consejero
- Domingo Gimenez Vidal
- Jullien Gregory Jean Marc
- Moro Terry
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 188, S 8, H Z 63218, I/A 16 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-50
Empresa: OMYA CLARIANA SL
Consejero
- Domingo Gimenez Vidal
- Jullien Gregory Jean Marc
- Moro Terry
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 187, S 8, H Z 63218, I/A 14 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-50
Empresa: OMYA CLARIANA SL
Consejero
- Domingo Gimenez Vidal
- Jullien Gregory Jean Marc
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4307 , F 180, S 8, H Z 63218, I/A 6 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-50
Empresa: OMYA CLARIANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 155, S 8, H T 45621, I/A 4 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-43
Empresa: OMYA CLARIANA SL
Consejero
- De Craecker Stephane Rancis J
- Domingo Gimenez Vidal
- Jullien Gregory Jean Marc
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 155, S 8, H T 45621, I/A 4 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-43
Información de JULLIEN GREGORY JEAN MARC
Mostramos los datos de JULLIEN GREGORY JEAN MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULLIEN GREGORY JEAN MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos