JULIOS REYES MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de JULIOS REYES MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JULIOS REYES MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIC ULPGC SL | Consejero | 11/05/2009 | 14/07/2014 |
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CANARIAS SA SODECAN | Consejero | 21/07/2011 | 24/04/2012 |
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMICO SA | Consejero | 27/01/2011 | 30/11/2011 |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SA | Presidente | 18/05/2011 | 29/11/2011 |
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SA | Consejero | 18/05/2011 | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE JULIOS REYES MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULIOS REYES MARIA DEL MAR
Empresa: TIC ULPGC SL
Consejero
- Julios Reyes Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2067 , F 34, S 8, H GC 35640, I/A 9 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-35
Consejero
- Julios Reyes Maria Del Mar
- Martin Leon Francisco
- Perez Rodriguez Juan
- Sanchez Rodriguez Juan Pedro
- Socorro Quevedo Ildefonso
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 221, S 8, H GC 22432, I/A 40º (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-35
Consejero
- Casas Cabello Elsa
- Julios Reyes Maria Del Mar
- Martin Leon Francisco
- Perez Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 209, S 8, H GC 21907, I/A 60 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-35
Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Gonzalez Mata Carlos
- Gonzalez Ortiz Javier
- Julios Reyes Maria Del Mar
- Mendoza Grimon Adrian
- Ruiz Alzola Juan Bautista
Presidente
- Julios Reyes Maria Del Mar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 87, S 8, H GC 4588, I/A 94 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-35
Consejero
- Bautista Vizcaino Eusebio
- Berriel Martinez Domingo
- Julios Reyes Maria Del Mar
- Martin Leon Francisco
- Perez Rodriguez Juan
- Socorro Quevedo Ildefonso
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 220, S 8, H GC 22432, I/A 38 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-35
Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SA
Consejero
- Gonzalez Mata Carlos
- Julios Reyes Maria Del Mar
Presidente
- Julios Reyes Maria Del Mar
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 87, S 8, H GC 4588, I/A 92 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Casas Cabello Elsa
- Julios Reyes Maria Del Mar
- Martin Leon Francisco
- Perez Rodriguez Juan
- Socorro Quevedo Ildefonso
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1878 , F 208, S 8, H GC 21907, I/A 55 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-35
Empresa: TIC ULPGC SL
Consejero
- Berriel Martinez Maria Del Rosario
- Julios Reyes Maria Del Mar
- Real Valcarcel Fernando
- Santos Espino Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 153, S 8, H GC 35640, I/A 5 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-35
Información de JULIOS REYES MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de JULIOS REYES MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULIOS REYES MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos