JULIO ELIAS CAMARA CLEMENTE
Informe ejecutivo de JULIO ELIAS CAMARA CLEMENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JULIO ELIAS CAMARA CLEMENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAOBAR SA | Apoderado | 04/07/2014 | |
CAOBAR SA | Apoderado | 18/01/2010 | 04/07/2014 |
CAOBAR SA | Apoderado | 28/01/2010 | 04/07/2014 |
QUABIT COMUNIDADES SL | Vicepresidente | 01/02/2010 | |
QUABIT COMUNIDADES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 01/02/2010 | |
QUABIT COMUNIDADES SL | Consejero | 01/02/2010 |
VINCULACIONES DE JULIO ELIAS CAMARA CLEMENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULIO ELIAS CAMARA CLEMENTE
Empresa: CAOBAR SA
Apoderado
- Julio Elias Camara Clemente
- Julio Elias Camara Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 24, S 8, H GU 1542, I/A 51 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-19
Empresa: MAYOR TOPETE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Ballesteros Fernandez Joaquin
- Garcia Balcones Alejandro
- Ingles Alonso Africa
- Julio Elias Camara Clemente
- Tortuero Roa Jesus
Consejero
- Ballesteros Fernandez Joaquin
- Garcia Balcones Alejandro
- Ingles Alonso Africa
- Julio Elias Camara Clemente
- Tortuero Roa Jesus
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Julio Elias Camara Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 465 , F 138, S 8, H GU 5985, I/A 4 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-19
Empresa: CAOBAR SA
Apoderado
- Julio Elias Camara Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 22, S 8, H GU 1542, I/A 48 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-19
Empresa: CAOBAR SA
Apoderado
- Julio Elias Camara Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 204 , F 22, S 8, H GU 1542, I/A 47 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-19
Información de JULIO ELIAS CAMARA CLEMENTE
Mostramos los datos de JULIO ELIAS CAMARA CLEMENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULIO ELIAS CAMARA CLEMENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos