JULIAN MOYA GARRO
Informe ejecutivo de JULIAN MOYA GARRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JULIAN MOYA GARRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA LOS MOYAS 2000 SL | Socio Unico | 07/08/2015 | |
AGRICOLA LOS MOYAS 2000 SL | Administrador Unico | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE JULIAN MOYA GARRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULIAN MOYA GARRO
Empresa: AGRICOLA LOS MOYAS 2000 SL
Socio Único
- Julian Moya Garro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2901 , F 77, S 8, H MU 79593, I/A 2 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-30
Empresa: MOYA Y ARCAS 3000 SL
Administrador Unico
- Julian Moya Garro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2843 , F 145, S 8, H MU 77857, I/A 3 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-30
Empresa: AGRICOLA LOS MOYAS 2000 SL
Administrador Unico
- Julian Moya Garro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2901 , F 76, S 8, H MU 79593, I/A 1 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-30
Empresa: MOYA Y ARCAS 3000 SL
Administrador Unico
- Julian Moya Garro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2843 , F 144, S 8, H MU 77857, I/A 1 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-30
Información de JULIAN MOYA GARRO
Mostramos los datos de JULIAN MOYA GARRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULIAN MOYA GARRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos