JULIAN JOSE DE UNAMUNO MORENO
Informe ejecutivo de JULIAN JOSE DE UNAMUNO MORENO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JULIAN JOSE DE UNAMUNO MORENO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JTSEC BEYOND IT SECURITY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/07/2024 | |
JTSEC BEYOND IT SECURITY SL | Apoderado | 24/03/2023 |
VINCULACIONES DE JULIAN JOSE DE UNAMUNO MORENO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULIAN JOSE DE UNAMUNO MORENO
Empresa: JTSEC BEYOND IT SECURITY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alejandro Fernandez Rodriguez
- Alejandro Vidal Dinten
- Carmen Garcia Seoane
- Daniel Fernandez Artazcoz
- Gisela Paloma Camacho Maillo
- Javier Ochoa Rodriguez
- Jorge Luis Sanchez Adame
- Jose Luis Cambron Mellado
- Julian Jose De Unamuno Moreno
- Maria Aranzazu De Cabo Lara
- Maria Jesus Rodriguez Molina
- Raquel Cristina Arismendi Abastida
- Rosa Maria Barrios Barbero
- Ruth Rodriguez Herranz
- Sara Requeijo Folgueira
- Steve Julien Jean Bayssat
- Victor Manuel Mendez Figueroa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 58031, I/A 17 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-18
Empresa: JTSEC BEYOND IT SECURITY SL
Apoderado
- Julian Jose De Unamuno Moreno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 187, S 8, H GR 58031, I/A 13 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-18
Empresa: GEYSEPAR SL
Apoderado Mancomunado
- Alexandra Lopez-baisson Lopez
- Antonio Jimenez Torre
- Antonio Jimenez Torre
- Belinda Muñoz Perez
- Elena Morales Ibañez
- Joanne Lesley Cooper
- Joanne Lesley Cooper
- Joanne Lesley Cooper
- Joanne Lesley Cooper
- Joanne Lesley Cooper
- Joanne Lesley Cooper
- Joanne Lesley Cooper
- Jordi Curia Piñol
- Julian Jose De Unamuno Moreno
- Julian Jose De Unamuno Moreno
- Julian Jose De Unamuno Moreno
- Luciano Daniel Verdi
- Luciano Daniel Verdi
- Luciano Daniel Verdi
- Luis Blanco Santiago
- Oscar Mareque Ortega
- Pedro Luis Salvado Agapito
- Pedro Luis Salvado Agapito
- Pedro Luis Salvado Agapito
- Pedro Luis Salvado Agapito
- Pedro Luis Salvado Agapito
- Raquel Sanchez Lopez
- Teresa Silva Ginel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1601 , F 24, S 8, H GR 25632, I/A 46 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-18
Empresa: BALSOL 2001 SA
Apoderado Mancomunado
- Antonio Dueñas Ruiz
- Antonio Jimenez Torre
- Baltasara Blanco Gutierrez
- Belinda Muñoz Perez
- Carlos Javier Arellano Lopez
- Domingos Antonio Cidade Pereira De Moura
- Eugenio Miguel Miguel
- Jordi Curia Piñol
- Julian Jose De Unamuno Moreno
- Luciano Daniel Verdi
- Luis Blanco Santiago
- Luis Martin Carbonero
- Manuel Barrios Bel
- Maria Soledad Aparicio Moreno
- Oscar Mareque Ortega
- Raquel Sanchez Lopez
- Teresa Silva Ginel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2876 , F 203, S 8, H GI 28355, I/A 20 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-17
Información de JULIAN JOSE DE UNAMUNO MORENO
Mostramos los datos de JULIAN JOSE DE UNAMUNO MORENO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULIAN JOSE DE UNAMUNO MORENO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos