JULIAN ANTON HERNANDEZ
Informe ejecutivo de JULIAN ANTON HERNANDEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JULIAN ANTON HERNANDEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACUSA SORIA SL | Administrador Solidario | 18/11/2019 | |
ANTON HERNANDEZ SL | Administrador Solidario | 18/11/2019 |
VINCULACIONES DE JULIAN ANTON HERNANDEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JULIAN ANTON HERNANDEZ
Empresa: ANTON HERNANDEZ SL
Administrador Solidario
- Ignacio Anton Hernandez
- Julian Anton Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102, L 52, F 57, S 8, H SO 1240, I/A 4 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-42
Empresa: ANTON HERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Julian Anton Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102, L 52, F 57, S 8, H SO 1240, I/A 4 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-42
Empresa: ACUSA SORIA SL
Administrador Solidario
- Ignacio Anton Hernandez
- Julian Anton Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76, L 23, F 143, S 8, H SO 580, I/A 7 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-42
Empresa: ACUSA SORIA SL
Administrador Unico
- Julian Anton Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76, L 23, F 143, S 8, H SO 580, I/A 7 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-42
Empresa: ANTON HERNANDEZ SL
Administrador Unico
- Julian Anton Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102, L 52, F 57, S 8, H SO 1240, I/A 3 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-10-42
Empresa: ACUSA SORIA SL
Administrador Unico
- Julian Anton Hernandez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76, L 23, F 142, S 8, H SO 580, I/A 6 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-42
Información de JULIAN ANTON HERNANDEZ
Mostramos los datos de JULIAN ANTON HERNANDEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JULIAN ANTON HERNANDEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos