JUL LOPEZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de JUL LOPEZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUL LOPEZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUL INMUEBLES SOLIDARIOS SL | Socio Unico | 23/07/2015 | |
JUL INMUEBLES SOLIDARIOS SL | Administrador Unico | 23/07/2015 | |
CAD CAM NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 27/12/2013 | |
MICRO ENGASTADOS SL | Administrador Unico | 15/04/2011 |
VINCULACIONES DE JUL LOPEZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUL LOPEZ JOSE MANUEL
Empresa: MICROENGASTES 21 SL
Administrador Mancomunado
- Herrero Ruiz Jose Luis
- Jul Lopez Jose Manuel
- Manzanedo Bengochea Nazaret
- Pogudina Kristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28580 , F 48, S 8, H M 514555, I/A 2 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Empresa: JUL INMUEBLES SOLIDARIOS SL
Administrador Unico
- Jul Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33601 , F 136, S 8, H M 604794, I/A 1 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-28
Empresa: JUL INMUEBLES SOLIDARIOS SL
Socio Único
- Jul Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33601 , F 136, S 8, H M 604794, I/A 1 (23/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-28
Empresa: CAD CAM NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Jul Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31783 , F 49, S 8, H M 571895, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-28
Empresa: MICRO ENGASTADOS SL
Administrador Unico
- Jul Lopez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14683 , F 133, S 8, H M 243507, I/A 4 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-28
Empresa: MICROENGASTES 21 SL
Administrador Mancomunado
- Herrero Ruiz Jose Luis
- Jul Lopez Jose Manuel
- Manzanedo Bengochea Nazaret
- Pogudina Kristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28580 , F 46, S 8, H M 514555, I/A 1 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-28
Información de JUL LOPEZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de JUL LOPEZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUL LOPEZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos