JUIN LAURENCE MARTINE CHRISTIANE
Informe ejecutivo de JUIN LAURENCE MARTINE CHRISTIANE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JUIN LAURENCE MARTINE CHRISTIANE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOTOSOLARIUM HOLDING SL | Vicepresidente | 08/01/2010 | 12/03/2014 |
FOTOSOLARIUM HOLDING SL | Consejero | 08/01/2010 | 12/03/2014 |
FOTOSOLARIUM 72 SL | Vicepresidente | 09/10/2012 | 03/03/2014 |
FOTOSOLARIUM 72 SL | Consejero | 09/10/2012 | 03/03/2014 |
FOTOSOLARIUM 70 SL | Vicepresidente | 09/10/2012 | 20/02/2014 |
FOTOSOLARIUM 70 SL | Consejero | 09/10/2012 | 20/02/2014 |
FOTOSOLARIUM 71 SL | Vicepresidente | 14/08/2012 | 19/02/2014 |
FOTOSOLARIUM 71 SL | Consejero | 14/08/2012 | 19/02/2014 |
FOTOSOLARIUM 72 SL | Vicepresidente | 28/01/2009 | 09/10/2012 |
FOTOSOLARIUM 72 SL | Consejero | 28/01/2009 | 09/10/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JUIN LAURENCE MARTINE CHRISTIANE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUIN LAURENCE MARTINE CHRISTIANE
Empresa: FOTOSOLARIUM HOLDING SL
Consejero
- Juin Laurence Martine Christiane
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25416 , F 217, S 8, H M 457835, I/A 10 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Empresa: FOTOSOLARIUM 72 SL
Consejero
- Juin Laurence Martine Christiane
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25420 , F 27, S 8, H M 457907, I/A 10 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: FOTOSOLARIUM 70 SL
Consejero
- Juin Laurence Martine Christiane
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25420 , F 8, S 8, H M 457905, I/A 10 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: FOTOSOLARIUM 71 SL
Consejero
- Juin Laurence Martine Christiane
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25420 , F 16, S 8, H M 457906, I/A 11 (19/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-40-28
Empresa: FOTOSOLARIUM 72 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Almeras Jerome Robert Herve Marie
- Juin Laurence Martine Christiane
- Marichalar Vigier Pablo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25420 , F 25, S 8, H M 457907, I/A 7 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Empresa: FOTOSOLARIUM 72 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Almeras Jerome Robert Herve Marie
- De Matharel Renaud Bertrand Marie Joseph
- Juin Laurence Martine Christiane
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25420 , F 25, S 8, H M 457907, I/A 7 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Empresa: FOTOSOLARIUM 70 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Almeras Jerome Robert Herve Marie
- Juin Laurence Martine Christiane
- Marichalar Vigier Pablo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25420 , F 6, S 8, H M 457905, I/A 7 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Empresa: FOTOSOLARIUM 70 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Almeras Jerome Robert Herve Marie
- De Matharel Renaud Bertrand Marie Joseph
- Juin Laurence Martine Christiane
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25420 , F 6, S 8, H M 457905, I/A 7 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Empresa: FOTOSOLARIUM 71 SL
Consejero
- Almeras Jerome Robert Herve Marie
- Juin Laurence Martine Christiane
- Marichalar Vigier Pablo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25420 , F 15, S 8, H M 457906, I/A 7 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Empresa: FOTOSOLARIUM 71 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Almeras Jerome Robert Herve Marie
- De Matharel Renaud Bertrand Marie Joseph
- Juin Laurence Martine Christiane
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Juin Laurence Martine Christiane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25420 , F 15, S 8, H M 457906, I/A 7 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
VER MAS ACTOS
Información de JUIN LAURENCE MARTINE CHRISTIANE
Mostramos los datos de JUIN LAURENCE MARTINE CHRISTIANE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUIN LAURENCE MARTINE CHRISTIANE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos