JUILLIARD JEAN-CHRISTOPHE PHILIPPE BENOIT
Informe ejecutivo de JUILLIARD JEAN-CHRISTOPHE PHILIPPE BENOIT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUILLIARD JEAN-CHRISTOPHE PHILIPPE BENOIT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLMIX IBERICA SL | Apoderado | 15/02/2021 | 27/03/2023 |
OVIGANIC IBERICA SL | Presidente | 24/04/2018 | 03/06/2019 |
OVIGANIC IBERICA SL | Consejero | 24/04/2018 | 03/06/2019 |
VINCULACIONES DE JUILLIARD JEAN-CHRISTOPHE PHILIPPE BENOIT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUILLIARD JEAN-CHRISTOPHE PHILIPPE BENOIT
Empresa: OLMIX IBERICA SL
Apoderado
- Juilliard Jean-christophe Philippe Benoit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 52, S 8, H NA 19265, I/A 15 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-31
Empresa: OLMIX IBERICA SL
Apoderado
- Clapham Robert Stephen
- Juilliard Jean-christophe Philippe Benoit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 49, S 8, H NA 19265, I/A 7 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-31
Empresa: EUROSERUM IBERICA SL
Consejero
- Gaudillat Claude Pierre
- Haegi Jean-didier Bernard
- Juilliard Jean-christophe Philippe Benoit
Presidente
- Juilliard Jean-christophe Philippe Benoit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 11, S 8, H LU 12786, I/A 15 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-109-27
Empresa: EUROSERUM IBERICA SL
Consejero
- Juilliard Jean-christophe Philippe Benoit
Presidente
- Juilliard Jean-christophe Philippe Benoit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 398 , F 10, S 8, H LU 12786, I/A 13 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-27
Información de JUILLIARD JEAN-CHRISTOPHE PHILIPPE BENOIT
Mostramos los datos de JUILLIARD JEAN-CHRISTOPHE PHILIPPE BENOIT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUILLIARD JEAN-CHRISTOPHE PHILIPPE BENOIT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos