JUBERIAS SEGURA MARIA-LUISA
Informe ejecutivo de JUBERIAS SEGURA MARIA-LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUBERIAS SEGURA MARIA-LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAYDIGER SL | Administrador Unico | 27/01/2016 |
VINCULACIONES DE JUBERIAS SEGURA MARIA-LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUBERIAS SEGURA MARIA-LUISA
Empresa: ACASA ARAGONESA DE CARPINTERIA SL
Liquidador
- Juberias Segura Maria-luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4208 , F 223, S 8, H Z 7729, I/A 13 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-50
Empresa: ACASA ARAGONESA DE CARPINTERIA SL
Administrador Unico
- Juberias Segura Maria-luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4208 , F 223, S 8, H Z 7729, I/A 13 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-50
Empresa: ACASA ARAGONESA DE CARPINTERIA SL
Administrador Unico
- Juberias Segura Maria-luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1392 , F 225, S 8, H Z 7729, I/A 11 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-50
Empresa: FAYDIGER SL
Administrador Unico
- Juberias Segura Maria-luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 94, S 8, H Z 38057, I/A 5 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-50
Empresa: EXPOSICION PUERTAS ACTUR SL
Socio Único
- Juberias Segura Maria-luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2249 , F 129, S 8, H Z 22762, I/A 3 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-50
Información de JUBERIAS SEGURA MARIA-LUISA
Mostramos los datos de JUBERIAS SEGURA MARIA-LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUBERIAS SEGURA MARIA-LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos