JUAREZ VALDERRAMA SALVADOR
Informe ejecutivo de JUAREZ VALDERRAMA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JUAREZ VALDERRAMA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIXPHONE SERVICIOS TECNOLOGICOS SL | Administrador Unico | 30/08/2018 | 15/07/2024 |
FIXPHONE SERVICIOS TECNOLOGICOS SL | Liquidador | 15/07/2024 | 15/07/2024 |
FIXPHONE SERVICIOS TECNOLOGICOS SL | Administrador Solidario | 18/06/2018 | 30/08/2018 |
ABARCA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL | Administrador Solidario | 15/06/2015 | 14/08/2018 |
MAX PEOPLE CONSULTING SL | Administrador Unico | 02/09/2009 |
VINCULACIONES DE JUAREZ VALDERRAMA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAREZ VALDERRAMA SALVADOR
Empresa: FIXPHONE SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Liquidador
- Juarez Valderrama Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 672803, I/A 3 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: FIXPHONE SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Administrador Unico
- Juarez Valderrama Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 672803, I/A 3 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: FIXPHONE SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Administrador Unico
- Juarez Valderrama Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37766 , F 118, S 8, H M 672803, I/A 2 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Empresa: FIXPHONE SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Administrador Solidario
- Barreno Lopez Rosalia
- Juarez Valderrama Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37766 , F 118, S 8, H M 672803, I/A 2 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-28
Empresa: ABARCA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Administrador Solidario
- Juarez Valderrama Salvador
- Lopez Paz Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31312 , F 162, S 8, H M 563646, I/A 5 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Empresa: FIXPHONE SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Administrador Solidario
- Barreno Lopez Rosalia
- Juarez Valderrama Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37766 , F 115, S 8, H M 672803, I/A 1 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Empresa: ABARCA SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Administrador Solidario
- Juarez Valderrama Salvador
- Porrino Quintero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31312 , F 161, S 8, H M 563646, I/A 3 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-28
Empresa: MAX PEOPLE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Juarez Valderrama Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20061 , F 30, S 8, H M 353930, I/A 3 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-28
Información de JUAREZ VALDERRAMA SALVADOR
Mostramos los datos de JUAREZ VALDERRAMA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAREZ VALDERRAMA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos