JUAREZ ROMERO MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de JUAREZ ROMERO MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE JUAREZ ROMERO MARIA DEL PILAR
VINCULACIONES DE JUAREZ ROMERO MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAREZ ROMERO MARIA DEL PILAR
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 221, S 8, H T 4897, I/A 70 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 98, S 8, H T 10567, I/A 47 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 12, S 8, H T 17142, I/A 48 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2789 , F 100, S 8, H T 4769, I/A 61 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 15, S 8, H T 6390, I/A 49 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-43
Consejero
- Acero De Dios Jose Juan
- Busquets Obre Oscar
- Caballero Madrid Alejandro
- Estil.Les Farre Jose Maria
- Figueras Moreno Xavier
- Floria Eseberri Begoña
- Fortuny Tasias Antonio
- Gonzalez Marcos Juan Jesus
- Grane Feliu Salvador
- Juarez Romero Maria Del Pilar
- Leon Aller Rocio
- Tarres Aznarez Xavier
- Valls Miro Pere
- Vendrell Aubach Robert
- Villamayor Caamaño Xavier
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 93, S 8, H T 10567, I/A 43 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 93, S 8, H T 10567, I/A 43 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
Consejero
- Acero De Dios Jose Juan
- Busquets Obre Oscar
- Caballero Madrid Alejandro
- Estil.Les Farre Jose Maria
- Figueras Moreno Xavier
- Floria Eseberri Begoña
- Fortuny Tasias Antonio
- Gonzalez Marcos Juan Jesus
- Grane Feliu Salvador
- Juarez Romero Maria Del Pilar
- Leon Aller Rocio
- Tarres Aznarez Xavier
- Valls Miro Pere
- Vendrell Aubach Robert
- Villamayor Caamaño Xavier
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 9, S 8, H T 17142, I/A 44 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
Consejero
- Acero De Dios Jose Juan
- Busquets Obre Oscar
- Caballero Madrid Alejandro
- Estil.Les Farre Jose Maria
- Figueras Moreno Xavier
- Floria Eseberri Begoña
- Fortuny Tasias Antonio
- Gonzalez Marcos Juan Jesus
- Grane Feliu Salvador
- Juarez Romero Maria Del Pilar
- Leon Aller Rocio
- Tarres Aznarez Xavier
- Valls Miro Pere
- Vendrell Aubach Robert
- Villamayor Caamaño Xavier
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2398 , F 125, S 8, H T 4769, I/A 57 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
Consejero
- Acero De Dios Jose Juan
- Busquets Obre Oscar
- Caballero Madrid Alejandro
- Estil.Les Farre Jose Maria
- Figueras Moreno Xavier
- Floria Eseberri Begoña
- Fortuny Tasias Antonio
- Gonzalez Marcos Juan Jesus
- Grane Feliu Salvador
- Juarez Romero Maria Del Pilar
- Leon Aller Rocio
- Tarres Aznarez Xavier
- Valls Miro Pere
- Vendrell Aubach Robert
- Villamayor Caamaño Xavier
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 11, S 8, H T 6390, I/A 46 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-43
VER MAS ACTOS
Información de JUAREZ ROMERO MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de JUAREZ ROMERO MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAREZ ROMERO MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos