JUAREZ ROBLEDO MARIA MAGDALENA
Informe ejecutivo de JUAREZ ROBLEDO MARIA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUAREZ ROBLEDO MARIA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUIOBRAS SA | Liquidador | 12/04/2019 | 12/04/2019 |
ALQUIOBRAS SA | Consejero | 24/09/2013 | 29/11/2016 |
ALQUIOBRAS SA | Consejero | 27/01/2011 | 29/11/2016 |
ALQUIOBRAS SA | Administrador Mancomunado | 24/09/2013 | |
ALQUIOBRAS SA | Administrador Mancomunado | 27/01/2011 |
VINCULACIONES DE JUAREZ ROBLEDO MARIA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAREZ ROBLEDO MARIA MAGDALENA
Empresa: ALQUIOBRAS SA
Liquidador
- Aldama Atxa Jon
- Juarez Robledo Maria Magdalena
- Urrutia Mancisidor Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 76, S 8, H BI 4614,A , I/ 34 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-48
Empresa: ALQUIOBRAS SA
Administrador Unico
Liquidador
- Aldama Atxa Jon
- Juarez Robledo Maria Magdalena
- Urrutia Mancisidor Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 76, S 8, H BI 4614,A , I/ 34 (12/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-48
Empresa: ALQUIOBRAS SA
Consejero
- Juarez Robledo Maria Magdalena
- Urrutia Aldama Jose Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3635 , F 73, S 8, H BI 4614,A , I/ 26 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-48
Empresa: ALQUIOBRAS SA
Consejero
- Aldama Atxa Jon
- Juarez Robledo Maria Magdalena
- Urrutia Aldama Jose Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 84, S 8, H BI 4614,A , I/ 20 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-48
Empresa: ALQUIOBRAS SA
Administrador Mancomunado
- Aldama Pascual Maria Angeles
- Juarez Robledo Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 84, S 8, H BI 4614,A , I/ 20 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-48
Empresa: ALQUIOBRAS SA
Consejero
- Aldama Pascual Maria Angeles
- Juarez Robledo Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 84, S 8, H BI 4614,A , I/ 19 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-48
Empresa: ALQUIOBRAS SA
Administrador Mancomunado
- Aldama Pascual Carlos
- Aldama Pascual Maria Angeles
- Juarez Robledo Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 576 , F 84, S 8, H BI 4614,A , I/ 19 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-48
Información de JUAREZ ROBLEDO MARIA MAGDALENA
Mostramos los datos de JUAREZ ROBLEDO MARIA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAREZ ROBLEDO MARIA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos