JUAREZ CASADO SAMUEL JESUS
Informe ejecutivo de JUAREZ CASADO SAMUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE JUAREZ CASADO SAMUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS SA | Presidente | 12/06/2009 | 02/05/2012 |
EMPRESA PUBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS SA | Consejero | 12/06/2009 | 02/05/2012 |
SA XESTORA BANTEGAL | Presidente | 10/08/2009 | 23/01/2012 |
SA XESTORA BANTEGAL | Consejero | 10/08/2009 | 23/01/2012 |
SA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA | Presidente | 05/08/2009 | 05/01/2012 |
SA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA | Consejero | 05/08/2009 | 05/01/2012 |
VINCULACIONES DE JUAREZ CASADO SAMUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAREZ CASADO SAMUEL JESUS
Consejero Delegado
Consejero
- Atan Castro Jorge
- Juarez Casado Samuel Jesus
- Pedrosa Pedrosa Rosa Maria
Presidente
- Juarez Casado Samuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 52, S 8, H SC 40654, I/A 14 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-94-15
Empresa: SA XESTORA BANTEGAL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Robledo Jose
- Atan Castro Jorge
- Crespo Iglesias Antonio
- Juarez Casado Samuel Jesus
- Moure Parrilla Pablo
Presidente
- Juarez Casado Samuel Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 60 , F 173, S 8, H SC 43627, I/A 9 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-15
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
- Juarez Casado Samuel Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 75 , F 45, S 8, H SC 11451, I/A 31 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-25-15
Empresa: SA XESTORA BANTEGAL
Consejero
- Alvarez Robledo Jose
- Atan Castro Jorge
- Crespo Iglesias Antonio
- Juarez Casado Samuel Jesus
Presidente
- Juarez Casado Samuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17 , F 219, S 8, H SC 43627, I/A 4 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-164-15
Consejero
- Atan Castro Jorge
- Campo Andion Jose Antonio
- Crespo Iglesias Antonio
- Cuiña Barja Beatriz
- Fernandez- Couto Juanas Tomas
- Juarez Casado Samuel Jesus
Presidente
- Juarez Casado Samuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22 , F 141, S 8, H SC 11451, I/A 27 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-15
Consejero
Presidente
- Juarez Casado Samuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10 , F 165, S 8, H SC 40654, I/A 6 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-15
Información de JUAREZ CASADO SAMUEL JESUS
Mostramos los datos de JUAREZ CASADO SAMUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAREZ CASADO SAMUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos