JUANEDA BOTTA GUILLERMO
Informe ejecutivo de JUANEDA BOTTA GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUANEDA BOTTA GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIATGES FONERS SL | Liquidador | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
VIATGES FONERS SL | Administrador Unico | 08/01/2020 | 16/01/2024 |
VIATGES FONERS SL | Administrador Mancomunado | 08/01/2020 |
VINCULACIONES DE JUANEDA BOTTA GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUANEDA BOTTA GUILLERMO
Empresa: VIATGES FONERS SL
Liquidador
- Juaneda Botta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 169, S 8, H PM 48662, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Empresa: VIATGES FONERS SL
Administrador Unico
- Juaneda Botta Guillermo
Liquidador
- Juaneda Botta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 169, S 8, H PM 48662, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-07
Empresa: VIATGES FONERS SL
Administrador Unico
- Juaneda Botta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 169, S 8, H PM 48662, I/A 3 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-07
Empresa: VIATGES FONERS SL
Administrador Mancomunado
- Juaneda Botta Guillermo
- Oliver Garau Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 169, S 8, H PM 48662, I/A 3 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-07
Información de JUANEDA BOTTA GUILLERMO
Mostramos los datos de JUANEDA BOTTA GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUANEDA BOTTA GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos