JUANA ALVAREZ NADAL
Informe ejecutivo de JUANA ALVAREZ NADAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUANA ALVAREZ NADAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALVAC SA | Consejero | 08/06/2021 | 03/04/2024 |
ALVAC SA | Administrador Solidario | 11/07/2016 | 26/02/2020 |
VINCULACIONES DE JUANA ALVAREZ NADAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUANA ALVAREZ NADAL
Empresa: ALVAC SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 125, S 8, H SG 382, I/A 117 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-40
Empresa: ALVAC SA
Consejero
- Juana Alvarez Nadal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 121, S 8, H SG 382, I/A 107 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-40
Empresa: ALVAC SA
Administrador Solidario
- Beatriz Valdecantos Alvarez
- Juana Alvarez Nadal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 305 , F 119, S 8, H SG 382, I/A 101 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-40
Empresa: ALVAC SA
Administrador Solidario
- Beatriz Valdecantos Alvarez
- Juana Alvarez Nadal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 207, S 8, H SG 382, I/A 84 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-40
Información de JUANA ALVAREZ NADAL
Mostramos los datos de JUANA ALVAREZ NADAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUANA ALVAREZ NADAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos