JUAN VALERO MARIA ROSA
Informe ejecutivo de JUAN VALERO MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JUAN VALERO MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JANDERSIT JUAN SL | Administrador Unico | 06/08/2010 |
VINCULACIONES DE JUAN VALERO MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN VALERO MARIA ROSA
Empresa: CHISBERT Y FILLER SA
Administrador Unico
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3546, L 859, F 218, S 8, H V 11884, I/A 13 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-46
Empresa: CHOST SL
Administrador Unico
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866, L 182, F 137, S 8, H V 2712, I/A 13 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-46
Empresa: MOVERT JU SL
Administrador Unico
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 209, S 8, H V 99750, I/A 10 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-89-46
Empresa: MOVERT JU SA
Administrador Unico
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 208, S 8, H V 99750, I/A 8 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46
Empresa: MOVERT JU SA
Administrador Unico
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7934, L 5229, F 208, S 8, H V 99750, I/A 8 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-46
Empresa: NIKNAK SL
Administrador Unico
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9390, L 6672, F 104, S 8, H V 145799, I/A 5 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-46
Empresa: NIKNAK SL
Administrador Unico
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9390, L 6672, F 104, S 8, H V 145799, I/A 4 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-46
Empresa: NIKNAK SL
Administrador Solidario
- Jandersit Donald Richard
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9390, L 6672, F 104, S 8, H V 145799, I/A 4 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-46
Empresa: NIKNAK SL
Administrador Solidario
- Jandersit Donald Richard
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9390, L 6672, F 102, S 8, H V 145799, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-46
Empresa: CHOST SL
Administrador Unico
- Juan Valero Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2866, L 182, F 136, S 8, H V 2712, I/A 10 (24/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-46
VER MAS ACTOS
Información de JUAN VALERO MARIA ROSA
Mostramos los datos de JUAN VALERO MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN VALERO MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos