JUAN SAURA SAURA
Informe ejecutivo de JUAN SAURA SAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN SAURA SAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEUMATICOS Y MECANICA F 21 SL | Administrador Unico | 18/09/2024 | |
TRUCK ENERGY Z SL | Socio Unico | 09/04/2024 | |
TRUCK ENERGY Z SL | Administrador Unico | 16/06/2023 | |
COMBUSTIBLES F 21 SL | Apoderado | 20/11/2015 |
VINCULACIONES DE JUAN SAURA SAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN SAURA SAURA
Empresa: NEUMATICOS Y MECANICA F 21 SL
Administrador Unico
- Juan Saura Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU114037, I/A 1 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-185-30
Empresa: TRUCK ENERGY Z SL
Socio Único
- Juan Saura Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3638 , F 30, S 8, H MU110538, I/A 2 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-30
Empresa: TRUCK ENERGY Z SL
Administrador Unico
- Juan Saura Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3638 , F 29, S 8, H MU110538, I/A 1 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-119-30
Empresa: COMBUSTIBLES F 21 SL
Apoderado
- Juan Saura Saura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3128 , F 90, S 8, H MU 89238, I/A 2 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-227-30
Información de JUAN SAURA SAURA
Mostramos los datos de JUAN SAURA SAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN SAURA SAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos