JUAN PEREZ DIEGO
Informe ejecutivo de JUAN PEREZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 134
Empresas activas: 117
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE JUAN PEREZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARANGA INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 10/09/2024 | |
DOON CAPITAL IBERIA SL | Apoderado | 04/09/2024 | |
FEMI REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 03/09/2024 | |
HENDAYA INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
GABIRO INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
ZUBERI INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
SOROTI INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
CASPIO INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
AMADI REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 17/07/2024 | |
MARJA 14 SL | Apoderado Solidario | 01/07/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE JUAN PEREZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN PEREZ DIEGO
Empresa: ABIOLA REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815628, I/A 5 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: ARANGA INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Galleani Desiree Macarena
- Juan Perez Diego
- Romero Jaraiz Gorka
- Salinas Idoate Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 799364, I/A 4 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Empresa: DOON CAPITAL IBERIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 798228, I/A 3 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: FEMI REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 816107, I/A 5 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Empresa: FEMI REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 816107, I/A 5 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Empresa: CUDILLERO INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 802343, I/A 4 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: VALLEHERMOSO INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 814747, I/A 4 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: CASPIO INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Galleani Desiree Macarena
- Juan Perez Diego
- Romero Jaraiz Gorka
- Salinas Idoate Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823431, I/A 3 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: SOROTI INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Galleani Desiree Macarena
- Juan Perez Diego
- Romero Jaraiz Gorka
- Salinas Idoate Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823933, I/A 2 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Empresa: ZUBERI INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- Galleani Desiree Macarena
- Juan Perez Diego
- Romero Jaraiz Gorka
- Salinas Idoate Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 815119, I/A 2 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
VER MAS ACTOS
Información de JUAN PEREZ DIEGO
Mostramos los datos de JUAN PEREZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN PEREZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos