JUAN PEDRO RUBIO MARTINEZ
Informe ejecutivo de JUAN PEDRO RUBIO MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE JUAN PEDRO RUBIO MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREMIUM CLASSIC SL | Socio Unico | 14/03/2016 | |
PREMIUM CLASSIC SL | Administrador Unico | 14/03/2016 | |
EUROFINCAS GESTION DE INMUEBLES SL | Administrador Unico | 21/04/2015 | |
GESTORIA ADMINISTRATIVA GONZALEZ & SANCHEZ SLP | Apoderado | 31/12/2008 |
VINCULACIONES DE JUAN PEDRO RUBIO MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN PEDRO RUBIO MARTINEZ
Empresa: PREMIUM CLASSIC SL
Administrador Unico
- Juan Pedro Rubio Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 89, S 8, H MU 92324, I/A 1 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-30
Empresa: PREMIUM CLASSIC SL
Socio Único
- Juan Pedro Rubio Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3166 , F 89, S 8, H MU 92324, I/A 1 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-30
Empresa: EUROFINCAS GESTION DE INMUEBLES SL
Administrador Unico
- Juan Pedro Rubio Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 50, S 8, H MU 76567, I/A 2 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-30
Empresa: EUROFINCAS GESTION DE INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Andres Cesar Peran Morenilla
- Juan Pedro Rubio Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 50, S 8, H MU 76567, I/A 2 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-30
Empresa: EUROFINCAS GESTION DE INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Andres Cesar Peran Morenilla
- Juan Pedro Rubio Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2828 , F 49, S 8, H MU 76567, I/A 1 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-129-30
Apoderado
- Juan Pedro Rubio Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 201, S 8, H MU 31035, I/A 4 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-30
Información de JUAN PEDRO RUBIO MARTINEZ
Mostramos los datos de JUAN PEDRO RUBIO MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN PEDRO RUBIO MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos