JUAN MANUEL SEVILLANO CAMPALANS
Informe ejecutivo de JUAN MANUEL SEVILLANO CAMPALANS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JUAN MANUEL SEVILLANO CAMPALANS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONS D'ART SURREALISTA SA | Consejero Delegado | 06/07/2012 | 02/08/2024 |
DISTRIBUCIONS D'ART SURREALISTA SA | Consejero | 27/08/2019 | 02/08/2024 |
DISTRIBUCIONS D'ART SURREALISTA SA | Consejero Delegado | 27/08/2019 | 02/08/2024 |
DISTRIBUCIONS D'ART SURREALISTA SA | Secretario | 27/08/2019 | 02/08/2024 |
DISTRIBUCIONS D'ART SURREALISTA SA | Secretario | 06/07/2012 | 11/12/2017 |
VINCULACIONES DE JUAN MANUEL SEVILLANO CAMPALANS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN MANUEL SEVILLANO CAMPALANS
Empresa: DISTRIBUCIONS D'ART SURREALISTA SA
Consejero Delegado
- Juan Manuel Sevillano Campalans
Consejero
- Jordi Mercader Miro
- Juan Manuel Sevillano Campalans
- Montse Aguer Teixidor
Presidente
Secretario
- Juan Manuel Sevillano Campalans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 7103, I/A 19 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-17
Empresa: DISTRIBUCIONS D'ART SURREALISTA SA
Consejero Delegado
- Juan Manuel Sevillano Campalans
Consejero
- Jordi Mercader Miro
- Juan Manuel Sevillano Campalans
- Lluis Peñuelas Reixach
- Montse Aguer Teixidor
Presidente
Secretario
- Juan Manuel Sevillano Campalans
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 214, S 8, H GI 7103, I/A 17 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-17
Empresa: DISTRIBUCIONS D'ART SURREALISTA SA
Presidente
Secretario
- Juan Manuel Sevillano Campalans
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 214, S 8, H GI 7103, I/A 16 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-17
Empresa: DISTRIBUCIONS D'ART SURREALISTA SA
Consejero Delegado
- Juan Manuel Sevillano Campalans
Presidente
Secretario
- Juan Manuel Sevillano Campalans
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 213, S 8, H GI 7103, I/A 15 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-17
Información de JUAN MANUEL SEVILLANO CAMPALANS
Mostramos los datos de JUAN MANUEL SEVILLANO CAMPALANS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN MANUEL SEVILLANO CAMPALANS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos